HERRIOT HOSPICE HOMECARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity aims to give the opportunity to patients with life-limiting illness, who wish to remain at home for as long as possible, the choice to do so by providing specialist palliative care workers and trained volunteers, who provide support for them and their carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1053609 HERRIOT HOSPICE HOMECARE
- 19 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Wren | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Andy Makin | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Becky Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Catherine Rustomji | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Clare Hedges | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Tim Milburn | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Professor Brendan Gough | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|||||
Joanne Crewe | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.24k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.24k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 MAR 2013
Gwrthrychau elusennol
1. TO SUPPORT CARERS LOOKING AFTER PATIENTS WITH LIFE LIMITING ILLNESSES IN THE AREA OF HAMBLETON & RICHMONDSHIRE AND THE SURROUNDING AREA (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT"); 2. THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS TO PERSONS WITHIN THE AREA OF BENEFIT BY THE PROVISION OF SERVICES, FINANCIAL HELP, MEDICAL ITEMS AND PRACTICAL AIDS; 3. FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Michaels Hospice
Crimple House
Hornbeam Park Avenue
HARROGATE
North Yorkshire
HG2 8NA
- Ffôn:
- 01423879687
- E-bost:
- admin@herriothh.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.