Hanes ariannol THE JOHN HARTSON FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1151319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £146.85k £27.98k £82.00k £150.39k £188.66k
Cyfanswm gwariant £141.15k £19.53k £85.50k £152.72k £169.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A