Hanes ariannol CASCADE CREATIVE RECOVERY

Rhif yr elusen: 1154002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.01k £67.80k £68.73k £78.12k £101.55k
Cyfanswm gwariant £67.30k £67.02k £65.25k £70.57k £92.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £30.00k £50.00k N/A £75.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.00k £13.24k N/A N/A