Hanes ariannol CENTRE FOR LONDON

Rhif yr elusen: 1151435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.17m £964.81k £1.05m £1.20m £980.88k
Cyfanswm gwariant £1.16m £1.05m £1.08m £1.20m £1.44m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £20.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £321.00k £257.58k £291.51k £314.64k £196.22k
Incwm o roddion a chymynroddion £135.92k £0 £130.75k £233.95k £266.96k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.72k £33.41k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.03m £893.64k £847.06k £914.03k £570.84k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £37.75k £69.47k £50.95k £98.18k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £985.58k £893.08k £739.64k £989.18k £1.18m
Gwariant - Ar godi arian £173.17k £157.38k £144.67k £208.45k £252.97k
Gwariant - Llywodraethu £37.34k £20.15k £17.44k £33.60k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £198.31k £0 £0