Ymddiriedolwyr MORTAL FOOLS
Rhif yr elusen: 1153400

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Wise | Cadeirydd | 05 July 2018 |
|
|
||||
Katie Louise Crawley | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Kelly Louise Martin | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Lesley Anne Jobson | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Nicola Leyden | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Stuart John Rutherford-Orrock | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|||||
Mark Gate | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Maisie Bjork Elizabeth Saunders | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Susan Spencer | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Kate Stanforth | Ymddiriedolwr | 21 February 2021 |
|
|
||||
Rachel Pattinson | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.