GRAPEVINE ESSEX

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GRAPEVINE ESSEX IS COMMITTED TO PROVIDING AN EXCELLENT AND PROFESSIONAL SERVICE TO ADULTS WITH LEARNING DISABILITIES; COMPRISING AFFORDABLE, CONFIDENCE BUILDING AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES THAT TEACH LIFE SKILLS, SUPPORT INDEPENDENT LIVING AND IMPROVE EMPLOYABILITY. WE'RE DEDICATED TO ENSURING MEMBERS HAVE FUN, FORM FRIENDSHIPS & ENHANCE THEIR LIVES IN A SAFE, SUPPORTIVE & FRIENDLY ENVIRONMENT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackie Holland | Cadeirydd | 14 March 2013 |
|
|
||||
Adrian Heighes | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
|
||||
Emma Wyatt | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
|
||||
Simon Leslie Jones | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
|
||||
MONIKA KELLY | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
||||
PETER SCHULTZ | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||
Susan Johns | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||
Mary Schultz | Ymddiriedolwr | 14 March 2014 |
|
|||||
JANE BEVERLEY CROSSMAN | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
VANESSA HELLIER | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.89k | £40.72k | £37.36k | £74.02k | £69.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.58k | £29.35k | £39.62k | £80.12k | £67.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £380 | N/A | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 15 Mar 2013 as amended on 23 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE RECREATIONAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR ADULTS AGED 18 AND OVER WITH LEARNING DISABILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Tulip Hall
31 Clacton Road
St Osyth
Clacton on Sea
CO16 8PA
- Ffôn:
- 07933631016
- E-bost:
- info@grapevineessex.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window