MILTON KEYNES ANANDA CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity?s objects are the advancement of the Hindu religion and Hindu culture and heritage for the public benefit in particular but not exclusively through the holding of prayer meetings and organising cultural functions and Hindu religious festivals (including festivals such as Durga Puja, Laxmi Puja and Kali Puja).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,600 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Luton
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
- Swydd Northampton
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 04 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subir Chatterjee | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Sarbendu Mandal | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Sreeparna Garewal | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Bishwadip Roy | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.13k | £13.59k | £13.19k | £29.43k | £45.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.30k | £4.12k | £16.84k | £24.68k | £29.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03 MAR 2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY?S OBJECTS (?THE OBJECTS?) ARE: (1) TO ENCOURAGE ASIAN ART AND CULTURE AND ORGANISE SOCIAL ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE WHOLE MEMBERSHIP AND THE WIDER LOCAL COMMUNITY AND FOSTER RELATIONSHIPS WITH OTHER COMMUNITIES (2) TO ORGANISE THE HINDU DURGA PUJA FESTIVAL (FOLLOWED BY THE HINDU LAKSMI PUJA) AS AN ANNUAL EVENT, AS WELL AS OTHER HINDU FESTIVALS WHERE SUPPORTED BY THE MAJORITY OF THE MEMBERSHIP (3) TO SUPPORT OTHER CHARITABLE CAUSES AND CHARITABLE ORGANISATIONS , PROVIDING INTERESTS AND COMMITMENTS ARE SHOWN BY THE MAJORITY OF THE MEMBERSHIP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
137 Newport Road
Brooklands
MILTON KEYNES
MK10 7EQ
- Ffôn:
- 07966000278
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window