ymddiriedolwyr KEMSLEY COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1152049
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark John Finn | Cadeirydd | 17 April 2013 |
|
|
||||
Wayne Ash | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Caroline Kent | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Chelsi Newing | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Michael Newing | Ymddiriedolwr | 25 October 2019 |
|
|
||||
Robert Hammond | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
||||
Judith Newing | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||
Debbie Rains | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||
John Williams | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|
||||
David Gawler | Ymddiriedolwr | 02 October 2015 |
|
|
||||
COUNCILLOR SUE GENT | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||
Councillor Michael Rodger Dendor | Ymddiriedolwr | 01 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.