Hanes ariannol AGE UK THANET LIMITED

Rhif yr elusen: 1151398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £800.12k £979.53k £716.74k £782.95k £833.90k
Cyfanswm gwariant £738.95k £725.94k £877.64k £831.82k £744.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £61.16k £60.78k £51.70k £60.43k £71.13k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £200.13k £414.47k £255.60k £277.50k £192.91k
Incwm o roddion a chymynroddion £154.83k £12.02k £29.14k £25.56k £10.02k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £50.23k £21.25k £47.12k £44.91k £29.61k
Incwm - Weithgareddau elusennol £333.19k £221.36k £226.25k £335.72k £385.45k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £668 £495 £380 £1.22k £2.94k
Incwm - Arall £261.30k £724.40k £413.85k £375.54k £405.89k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £716.26k £706.10k £858.33k £811.96k £736.39k
Gwariant - Ar godi arian £22.69k £19.84k £19.31k £19.86k £8.27k
Gwariant - Llywodraethu £0 £21.08k £21.36k £20.80k £21.76k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0