Hanes ariannol GOODMAYES RESIDENTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1152001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.71k £9.11k £16.38k £12.25k £10.04k
Cyfanswm gwariant £18.09k £9.85k £10.68k £14.25k £18.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A