Hanes ariannol PITZHANGER MANOR & GALLERY TRUST
Rhif yr elusen: 1152434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.55m | £1.45m | £1.37m | £1.26m | £1.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £689.15k | £1.59m | £1.25m | £1.29m | £2.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £427.00k | £427.00k | £427.00k | £427.00k | £427.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £65.35k | £409.20k | £317.56k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.02m | £509.48k | £736.33k | £536.99k | £281.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £57.41k | £249.42k | £166.18k | £220.41k | £225.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £467.02k | £684.18k | £462.23k | £501.42k | £948.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.80k | £1.99k | £370 | £536 | £4.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £503.40k | £1.41m | £1.02m | £1.03m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £185.75k | £178.68k | £232.26k | £263.13k | £272.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.96k | £10.85k | £17.59k | £26.77k | £33.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.