Hanes ariannol THE ARTS EMERGENCY SERVICE

Rhif yr elusen: 1152377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £444.38k £523.91k £570.78k £790.41k £864.63k
Cyfanswm gwariant £358.84k £416.63k £621.44k £732.25k £843.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £431.25k £450.82k £790.41k £852.92k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £11.66k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £44.61k £70.00k £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £128 £0 £0 £46
Incwm - Arall N/A £47.93k £49.97k £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £416.63k £621.44k £732.25k £843.74k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £18.87k £21.10k £0 £40.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0