Hanes ariannol CENTRAL AND EAST NORTHAMPTONSHIRE CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1151555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.10m £1.03m £949.95k £773.33k £0
Cyfanswm gwariant £1.10m £1.02m £1.09m £797.44k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £10.42k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £115.47k N/A £130.00k £486.13k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £13.52k £176 £80 £1.77k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.07m £1.02m £940.02k £769.58k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £231 £5 £18 £0 N/A
Incwm - Arall £12.39k £6.00k £9.83k £1.98k N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.10m £1.02m £1.09m £797.44k N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £33.07k £0 £0 £1.58k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A