MACNAIR TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide assistance to help the young and the aged, indeed the community generally, but we regret only within the confines of the boundary of the old Marple Urban District Council.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Stockport
Llywodraethu
- 17 Medi 1974: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ATKINSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Philip Stephen Wright | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Adrian Charles Thomas | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
JOHN EDWARD DAWSON | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
ANDY SPRECKLEY | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
ISABEL MARIANE MORRIS | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
RACHEL ALISON THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RITA ANDREA NEWTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOUISE EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PADDI CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.69k | £4.55k | £4.48k | £4.67k | £5.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40k | £3.55k | £2.66k | £3.83k | £4.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 13 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 03 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND DECLARATION OF TRUST DATED 30 NOVEMBER 1973
Gwrthrychau elusennol
TO PROTECT PRESERVE AND IMPROVE THE CHARACTER AND AMENITIES OF MARPLE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF MARPLE AND OF THE PUBLIC GENERALLY AND IN PARTICULAR TO PROMOTE THE PERMANENT PRESERVATION OF LANDS AND BUILDINGS OF BEAUTY OR ARTISTIC OR HISTORICAL IMPORTANCE. (FOR FURTHER OBJECTS SEE CLAUSEUSE 4(B) TO (G) INCLUSIVE).
Maes buddion
MARPLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 MARSHAM DRIVE
MARPLE
STOCKPORT
SK6 7DP
- Ffôn:
- 01614275264
- E-bost:
- marplemacnair@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window