ymddiriedolwyr WARRINGTON FOODBANK
Rhif yr elusen: 1152525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ruck | Cadeirydd | 26 October 2022 |
|
|
||||
Carmena Wood | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Helen Horton | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Rachel Downes | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Shirley Anne Booth | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Michael John Stallard | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Patricia Callaghan | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Paul Martin Crane | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.