Hanes ariannol FRIENDS OF PALTERTON PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1151480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.71k £260 £1.83k £2.24k £3.65k
Cyfanswm gwariant £2.98k £3.46k £72 £1.88k £5.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A