FRIENDS OF NEW BYWAYS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to support the relief of people with learning or physical disabilities and any other special needs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBORAH MARY MARKHAM | Cadeirydd | 18 March 2013 |
|
|
||||
Helen Osgerby | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
Graham Deverill | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|||||
MERRIL EVANS | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|||||
Dr CAROL GILLIAN EVELINE KIRKPATRICK | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|||||
ROBERT MARTIN MASLINSKI | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £938 | £10.76k | £908 | £2.34k | £2.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150 | £738 | £382 | £102 | £14.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 14 Chwefror 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 06 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 FEB 2013
Gwrthrychau elusennol
1. THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE “OBJECTS”) ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT:- 1.1.1 TO SUPPORT THE RELIEF OF PEOPLE WITH LEARNING OR PHYSICAL DISABILITIES AND ANY OTHER SPECIAL NEEDS INCLUDING WORKING PROVISIONS FOR THE LONG TERM CARE OF BENEFICIARIES AND MAKING PROVISION FOR THE RELIGIOUS BELIEFS OF BENEFICIARIES; 1.1.2 TO EDUCATE AND/OR TRAIN BENEFICIARIES FOR OCCUPATIONS SUITABLE TO THEIR ABILITIES; 1.1.3 TO FURTHER SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CLEVEDGE HOUSE
HOOK ROAD
NORTH WARNBOROUGH
HOOK
RG29 1ER
- Ffôn:
- 01256702789
- E-bost:
- Debmrkhm@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window