Torus Foundation

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Torus Foundation's principal activity is to support communities within the Liverpool region addressing deprivation and promoting inclusion. Torus Foundation has four key impact areas: - Money Matters - Go Digital - Health and Wellbeing; and - Employment Toxteth FireFit Hub is part of Torus Foundation and provides excellent youth facilities for young people and communities across Liverpool
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,631,000
Roddion a chymynroddion | £4.66m | |
Weithgareddau elusennol | £1.70m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £233.00k | |
Buddsoddiadau | £39.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,151,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £5.15m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £51,884 o 3 gontract(au) llywodraeth a £767,209 o 9 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £5.15m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.48m |
Pobl

60 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Wirral
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2013: Cofrestrwyd
- COMMUTUAL (Enw blaenorol)
- TOXTETH FIREFIT HUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Saunders | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Anthony Okotie | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Uzair Patel | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Simon Bean | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Clare Gosling | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Stephanie Donaldson | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Catherine Murray-Howard | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.19m | £3.42m | £8.63m | £7.54m | £6.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.08m | £4.22m | £6.58m | £7.57m | £5.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.04m | £51.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | £36.00k | £1.59m | £2.35m | £767.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.01m | £1.98m | £5.00m | £3.68m | £4.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £64.00k | £50.00k | £182.00k | £271.00k | £233.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.09m | £1.22m | £3.45m | £3.58m | £1.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.00k | £0 | £0 | £14.00k | £39.00k | |
|
Incwm - Arall | £24.00k | £167.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.08m | £4.22m | £6.57m | £7.55m | £5.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.00k | £0 | £0 | £0 | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £180.50k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £14.00k | £12.00k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £49.00k | £79.00k | £248.00k | £225.00k | £218.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.09m | £3.25m | £5.63m | £4.67m | £6.12m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£479.00k | -£739.00k | -£453.00k | -£23.00k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £663.00k | £1.65m | £2.10m | £1.08m | £1.09m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 MAR 2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 31 JAN 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 FEB 2017 as amended on 15 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY WHICH ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (1) TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF MERSEYSIDE AND ITS SURROUNDING AREAS, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, GENDER REASSIGNMENT PREGNANCY OR MATERNITY, RACE, DISABILITY, MARRIAGE OR CIVIL PARTNERSHIP STATUS OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER BELIEFS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS; (2) THE PROMOTION OF PUBLIC HEALTH, INCLUDING (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING)THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES FOR HEALTHY EXERCISE AND SPORT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; (3) TO ACT AS A RESOURCE FOR THE RESIDENTS OF MERSEYSIDE AND ITS SURROUNDING AREAS BY PROVIDING OR FACILITATING THE PROVISION OF ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION; (C) RELIEVING UNEMPLOYMENT. (4) TO RELIEVE ELDERLY PEOPLE RESIDENT IN MERSEYSIDE AND ITS SURROUNDING AREAS WHO ARE IN NEED, BY PROVIDING SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PERSONS; (5) TO BUILD THE CAPACITY OF CHARITIES AND OTHER ORGANISATIONS CARRYING OUT CHARITABLE ACTIVITIES AND PROVIDE THEM WITH THE NECESSARY SUPPORT, INFORMAITON AND SERVICES TO ENABLE THEM TO PURSUE OR CONTRIBUTE TO ANY CHARITABLE PURPOSE; (6) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES THAT THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
MERSEYSIDE AND ITS SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Torus 62 Limited
The Observatory
1 Old Haymarket
LIVERPOOL
L1 6RA
- Ffôn:
- 01512352402
- E-bost:
- info@torusfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window