Hanes ariannol SIGNAL SENSORY IMPAIRMENT GLOBALLY NATIONALLY AND LOCALLY

Rhif yr elusen: 1151615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £419.33k £392.49k £187.23k £213.60k £221.48k
Cyfanswm gwariant £385.13k £445.77k £224.32k £229.96k £291.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.32k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A