Ymddiriedolwyr BISHOP'S STORTFORD VINEYARD CHURCH
Rhif yr elusen: 1151817
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANDLE CHARLES ANTHONY HARRAP | Cadeirydd | 21 March 2013 |
|
|
||||
Jatin Yona | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Dr Suzanne Joy Walton | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
Gail Goddard | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
Chris Goddard | Ymddiriedolwr | 31 August 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.