Hanes ariannol PROJECT S.E.E.D. LIMITED
Rhif yr elusen: 1155460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20m | £1.93m | £1.84m | £1.99m | £2.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.92m | £2.01m | £1.63m | £1.81m | £2.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £279.49k | £130.13k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.96m | £1.70m | £1.48m | £1.78m | £2.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £38.20k | £38.61k | £32.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £245.79k | £227.62k | £46.81k | £35.39k | £92.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.01k | £1.70k | £11 | £11.33k | £22.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £279.49k | £130.13k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £90.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £1.99m | £1.60m | £1.77m | £2.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £55.20k | £22.38k | £31.13k | £44.87k | £97.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.95k | £19.19k | £19.93k | £17.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £18.33k | £2.02k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.