AMMANFORD A F C

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide football in a structured and safe environment for all age and gender groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2013: Cofrestrwyd
- AMMANFORD ASSOCIATION FOOTBALL CLUB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM JOHN THOMAS | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
BRIAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
ALAN JONES | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.35k | £285.67k | £74.91k | £24.55k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.59k | £119.13k | £136.96k | £50.20k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £134.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 33 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 33 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 398 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 398 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 09 Mehefin 2022 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 20 Hydref 2021 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 20 Hydref 2021 | 203 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 AUG 1992 AS AMENDED ON 01/07/2013
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF AMMANFORD AND SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING FOOTBALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38 Tycroes Road
Tycroes
Ammanford
SA18 3NT
- Ffôn:
- 07980904864
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window