Hanes ariannol JULIES BICYCLE
Rhif yr elusen: 1153441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £775.79k | £936.86k | £1.13m | £1.64m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £732.57k | £933.21k | £785.83k | £1.55m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.38k | £281.31k | £209.00k | £267.07k | £517.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.00k | £4.35k | £2.40k | £140.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £63.03k | £71.02k | £71.04k | £73.10k | £48.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.50k | £52.04k | £55.75k | £16.27k | £18.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £680.11k | £813.65k | £978.07k | £1.55m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £151 | £154 | £1.09k | £416 | £1.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £22.18k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £702.35k | £864.06k | £749.94k | £1.52m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.22k | £69.16k | £35.89k | £29.19k | £26.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.65k | £4.75k | £5.00k | £5.40k | £6.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.