Hanes ariannol FRIENDS OF AIREDALE GENERAL HOSPITAL
Rhif yr elusen: 503652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £741.50k | £681.21k | £238.87k | £379.73k | £562.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £745.20k | £727.73k | £293.69k | £343.07k | £440.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46.61k | £31.74k | N/A | N/A | £87.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £694.37k | £648.76k | N/A | N/A | £474.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £530 | £700 | N/A | N/A | £608 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £270.42k | £278.32k | N/A | N/A | £61.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £378.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.03k | £3.48k | N/A | N/A | £3.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £474.78k | £449.41k | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.