HARTLEPOOL FOODBANK CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The foodbank collects food from various sources and issues parcels to individuals and families in crisis in Hartlepool. Partner agencies decide on need and issue vouchers. Nearly 40 volunteers also give advice, signposting clients to other assistance as appropriate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £32,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
41 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hartlepool
Llywodraethu
- 15 Mai 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANDREW JOHN CRAIG | Cadeirydd | 26 March 2013 |
|
|
||||
Linn Eklund | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
John Albert Harvey | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Alan MacDonald | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Angela Carrick | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
||||
SUSAN ATKINSON | Ymddiriedolwr | 26 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.75k | £157.07k | £106.49k | £133.98k | £193.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.99k | £74.73k | £90.53k | £131.21k | £196.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £21.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £62.98k | £14.50k | £12.00k | £32.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 15 May 2013
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND PREVENTION OF POVERTY FOR PERSONS IN HARTLEPOOL WHO ARE IN A CONDITION OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (‘BENEFICIARIES’) IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) SUPPLYING FOOD PACKAGES TO BENEFICIARIES. B) SUCH OTHER MEANS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF SUPPORT AND ADVICE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hartlepool Foodbank
28 Church Street
HARTLEPOOL
TS24 7DH
- Ffôn:
- 01429598404
- E-bost:
- info@hartlepool.foodbank.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window