ymddiriedolwyr ASHBY DE LA ZOUCH AND DISTRICT AGRICULTURAL SOCIETY LTD
Rhif yr elusen: 1152908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (71 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT SCOTT DAVIES | Cadeirydd | 17 July 2013 |
|
|
||||
Angus William Bennion | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Armson | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Claire Lorraine Anderson | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
John Martin Crane | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Louise Livesey | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
MARTIN PETER GREENFIELD | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|||||
James Philip Alan Ludlam | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Matthew Andrew Hancock | Ymddiriedolwr | 26 March 2015 |
|
|
||||
MARTYN ADAMS | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
|
||||
STUART JAMES WILSON | Ymddiriedolwr | 17 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.