COATS Crowthorne

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
COATS runs The COATS Centre in Crowthorne, Berkshire. It provides companionship, home cooked meals and stimulating activities for older people around the area and has a minibus to carry people from their own homes to the Centre. It is a continuation in CIO form of the original reg. charity The Crowthorne Old Age to Teen Society (COATS) no. 259897. All the assets have been transferred to the CIO.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bracknell Forest
- Wokingham
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 259897 THE CROWTHORNE OLD AGE TO TEEN SOCIETY
- 06 Mehefin 2013: CIO registration
- COATS (Enw gwaith)
- CROWTHORNE OLD AGE TO TEEN SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Rene Hutterli | Cadeirydd | 20 May 2019 |
|
|
||||
Claire Leane Dingley | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
David Briggs | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Derec Anthony Craig | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Richard Threlfall | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
David Wilson | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Roger Bruce Fox | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
MARTIN MACALPINE RICKARDS | Ymddiriedolwr | 18 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £277.18k | £277.11k | £253.61k | £290.08k | £315.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £704.47k | £184.25k | £203.10k | £239.63k | £309.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.50k | £144.12k | £19.16k | N/A | £750 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 22 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 22 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 06 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 06 Jun 2013 as amended on 02 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF THE ELDERLY IN CROWTHORNE AND SURROUNDING AREA IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COATS Crowthorne
The C O A T S Centre
Pinewood Avenue
CROWTHORNE
RG45 6RQ
- Ffôn:
- 01344 773464
- E-bost:
- treasurer@coatscrowthorne.org.uk
- Gwefan:
-
coatscrowthorne.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window