ymddiriedolwyr COATS Crowthorne
Rhif yr elusen: 1152306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Rene Hutterli | Cadeirydd | 20 May 2019 |
|
|
||||
Claire Leane Dingley | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
David Briggs | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Derec Anthony Craig | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Richard Threlfall | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
David Wilson | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Roger Bruce Fox | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
MARTIN MACALPINE RICKARDS | Ymddiriedolwr | 18 April 2013 |
|
|
||||
RICHARD MICHAEL COX | Ymddiriedolwr | 18 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.