THE TEMPSFORD MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trustees appealed for fund to meet the costs of the Tempsford Memorial, it installation, unveiling and future maintenance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 28 Mai 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTIAZ HUSAIN FRCS | Cadeirydd | 24 April 2013 |
|
|
||||
ADRIAN GEORGE BESANT B EDS.HONS | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
BERNARD O'CONNOR | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN BEAGENT FCA | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY INFIELD | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
Anthony William Bingham | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
STEVE JOHN COONEY | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.28k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 06 Chwefror 2025 | 367 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 06 Chwefror 2025 | 732 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 06 Chwefror 2025 | 1097 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1546 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1546 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23/05/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF TEMPSFORD MEMORIAL TRUST SHALL BE TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP AMONGST THE PUBLIC AND TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN BY PROVIDING AND MAINTAINING A PERMANENT PUBLIC MEMORIAL TO THE WOMEN VOLUNTEERS FOR SPECIAL OPERATIONS WHO MOSTLY LEFT FROM TEMPSFORD AIRFIELD TO BE DROPPED INTO OCCUPIED EUROPE, SOME OF WHOM LOST THEIR LIVES DURING THE SECOND WORLD WAR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church Barn
Mill Lane
Tempsford
Sandy
SG19 2AT
- Ffôn:
- 01767640697
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window