Hanes ariannol BOLNORE VILLAGE COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1152374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.65k | £44.59k | £50.48k | £64.37k | £52.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.63k | £46.50k | £34.14k | £48.04k | £54.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.70k | £1.99k | £640 | £2.94k | £4.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.64k | £29.29k | £4.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.