ymddiriedolwyr BOLNORE VILLAGE COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1152374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bannister | Cadeirydd | 01 June 2018 |
|
|
||||
Kelly Grant | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Sally Bannister | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Sam Larby | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
Anne Boutrop | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||
Gemma Coombes | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
||||
Matthew Benjamin Wolfe Jeffers | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
||||
Charlie Smith | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.