Ymddiriedolwyr BETHEL UNITED CHURCH OF JESUS CHRIST (APOSTOLIC) SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1151605

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastor WEBSTER EARL MODEST | Cadeirydd | 08 April 2013 |
|
|
||||
Minister Errol Swaby | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Deaconess Veneita Claudette Whyte | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Joyce Baum | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Minister Delroy Dean | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Deacon Glenford Wayne Swaby | Ymddiriedolwr | 07 January 2017 |
|
|
||||
Minister Delores Birdy Modest | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Evangelist Beverly Dallas | Ymddiriedolwr | 29 November 2014 |
|
|
||||
Elder DONOVAN ST HUGH MODEST | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
||||
Missionary AUDREY ROSE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
||||
Minister HERMAN LIONEL DALLAS | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
||||
CHARLITA PINNOCK | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.