LEGACY EAST ALMSHOUSE PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of almshouse charities, management of almshouses and engagment in the provision of new almshouses for people in need of housing. At the present time, the areas in which we can operate are Essex, Suffolk and Norfolk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
- Suffolk
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- LEAP (Enw gwaith)
- LEGACY EAST ALMSHOUSE CHARITY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK WESTALL | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|||||||||
Christopher Andrews | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|||||||||
Robert Neve | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|||||||||
Peter Martin Hill | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|||||||||
Adam Edwards | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||||||
DIANA Elizabeth HOY | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||||||
Manda O'Connell | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||||||
IAN DUDLEY | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||||||
Kevin Dale | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.81k | £301.22k | £351.25k | £401.77k | £450.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.71k | £226.54k | £251.13k | £179.93k | £222.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Mawrth 2022 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Mawrth 2022 | 150 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 06 Feb 2014
Gwrthrychau elusennol
1) TO ACQUIRE, MANAGE, MAINTAIN AND DEVELOP ALMSHOUSES AND OTHER CHARITABLE TRUST PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PEOPLE IN NEED OF HOUSING; 2) SUCH OTHER PURPOSES AT THE TRUSTEES' ABSOLUTE DISCRETION WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES. IN FURTHERANCE OF THESE PURPOSES, THE CIO MAY TAKE OVER AND MANAGE ESTABLISHED PERMANENT ENDOWMENTS IN ACCORDANCE WITH THE ORIGINAL OBJECTS OF THE TRUSTS RELATING TO EACH PERMANENT ENDOWMENT.
Elusennau cysylltiedig
- ALMSHOUSES IN CHURCH STREET
- BADDOW ROAD ALMSHOUSE CHARITY
- BRIGHTLINGSEA SANTIAGO ALMSHOUSE
- CHARITY OF JANET DOWSETT
- CHELMSFORD ALMSHOUSE CHARITY
- COPLAND ALMSHOUSE CHARITY
- DAME ALICE ROWE
- DR WEST MEMORIAL HOME
- ELIZABETH WARNER COTTAGE
- HODDESDON COTTAGE HOMES FOR THE AGED POOR
- JOHN GILDERS & MASKELL ALMSHOUSES CHARITY
- LOUGHTON ALMSHOUSE CHARITY
- MARY DAINS COTTAGES
- MATTHEW JOYCE
- MISS RUTLAND'S ALMSHOUSES
- NETHANIAH HOME
- PRISCILLA MANSERS FUND
- QUEEN ELISABETH'S CHARITY
- SARAH ANNIE BOND
- SARAH ELIZA HURRELL LIVERMORE
- SARAH NASH
- SIR WILLIAM PETRE'S ALMSHOUSES AND CHAPEL
- SPRINGFIELD GREEN ALMSHOUSES
- SPROWSTON WAR MEMORIAL TRUST
- THE (CHELMSFORD) UNITED CHARITIES
- THE ERNEST ELIJAH EVERITT TRUST
- THE FULLER ALMSHOUSES
- THOMAS MILDMAY FOR ALMSPEOPLE AND THE POOR
- WILLIAM DAVEY AND OTHERS
- WILLIAM WILLIAMS
- WRITTLE ALMSHOUSE CHARITY
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Newbridge Hill
West Bergholt
COLCHESTER
CO6 3ER
- Ffôn:
- 07803908686
- E-bost:
- clerk@leapalmshouses.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window