RUBY'S FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A fully inclusive sensory centre & social cafe for children & young people with disabilities & additional needs. The centre with social cafe offers a safe, stimulating environment, giving individuals, families, carers & groups chance to explore & develop. Ideal for therapy, relaxation, education, friendship & fun. It provides a sensory room, soft play, groups, sessions & support groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £29,114 o 2 gontract(au) llywodraeth a £9,518 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 02 Ionawr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129503 RUBY'S FUND
- 22 Mai 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mark Pear | Cadeirydd | 30 March 2020 |
|
|
||||
Dawn Brown | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Carol Baniff | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Emma Farr Mrs | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Adrian Swindells | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
John Stewart | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||
Matthew Lewis | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £281.69k | £392.09k | £432.80k | £487.12k | £326.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.86k | £232.46k | £339.43k | £402.19k | £396.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.20k | £12.40k | £86.10k | £147.60k | £29.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £86.10k | £25.16k | N/A | £9.52k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 27 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 27 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 MAR 2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE RECREATIONAL, EDUCATIONAL AND LEISURE FACILITIES FOR (BUT NOT LIMITED TO) INDIVIDUALS OF ALL AGES WITH ADDITIONAL PHYSICAL, MENTAL AND/OR SOCIAL NEEDS INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) PROVIDING A MULTISENSORY STUDIO, SOFT PLAY FACILITY AREA, EDUCATIONAL CLASSES, RESPITE AND SOCIAL SUPPORT GROUP AFFORDED BY WAY OF FUNDRAISING THROUGH VARIOUS METHODS INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE DESIGN, MANUFACTURE AND SALE OF PRODUCTS AND THE OPERATION OF A CAFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Meridian House
Roe Street
CONGLETON
CW12 1PG
- Ffôn:
- 01260277666
- E-bost:
- info@rubysfund.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window