SAM PILCHER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting children and thier families suffering from Cancer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Cernyw
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN PILCHER | Cadeirydd | 29 March 2013 |
|
|
||||
HEIDI COLES | Ymddiriedolwr | 29 March 2013 |
|
|
||||
TERASA PILCHER | Ymddiriedolwr | 29 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.56k | £27.27k | £48.48k | £28.56k | £27.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.57k | £20.02k | £46.58k | £40.95k | £37.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2024 | 366 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mawrth 2024 | 503 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 914 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Tachwedd 2020 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 MAR 2013
Gwrthrychau elusennol
TO HELP CHILDREN, PARTICULARLY ADOLESCENT CHILDREN, WHO ARE SUFFERING FROM CANCER. THE TRUST WILL CONCENTRATE ON HELPING PATIENTS UNDERGOING LEUKAEMIA TREATMENT AT THE BRISTOL ROYAL CHILDREN'S HOSPITAL AND THE GLOUCESTER ROYAL CHILDREN'S HOSPITAL. THE TRUST WILL HELP SUPPORT THE CHILDREN AND THEIR FAMILIES DURING AND AFTER TREATMENT, PARTICULARLY WHILST THEY ARE IN HOSPITAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Springhill Barn
Upper Slaughter
Cheltenham
GL54 2JH
- Ffôn:
- 01451824378
- E-bost:
- sam.pilchertrust@btinternet.com
- Gwefan:
-
sampilchertrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window