Hanes ariannol ENGLISH BRIDGE EDUCATION AND DEVELOPMENT

Rhif yr elusen: 1153543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £313.30k £99.51k £159.19k £220.18k £764.26k
Cyfanswm gwariant £318.59k £192.67k £176.11k £191.13k £216.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £563.42k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £19.68k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £175.30k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £5.73k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £125
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £525.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £216.93k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £6.26k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0