Hanes ariannol ARF TRUST

Rhif yr elusen: 1157874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/07/2020 15/07/2021 15/07/2022 15/07/2023 15/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.65k £8.04k £12.33k £24.95k £15.59k
Cyfanswm gwariant £10.53k £11.04k £9.62k £10.26k £21.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A