Hanes ariannol SWINNERTON TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1152372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £658.62k | £701.87k | £700.63k | £728.65k | £729.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £603.87k | £622.16k | £651.21k | £747.47k | £826.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £364.04k | £444.75k | N/A | £525.85k | £576.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £51.16k | £49.30k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.61k | £6.27k | £55.03k | £50 | £320 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £614.80k | £652.99k | £603.65k | £636.99k | £684.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.22k | £42.61k | £41.95k | £42.31k | £45.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £49.30k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £600.74k | £616.70k | £644.33k | £743.18k | £819.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.14k | £5.45k | £6.87k | £4.29k | £6.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £3.01k | £4.93k | £4.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.14k | £0 | £6.87k | £4.29k | £6.55k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.