Hanes ariannol AURORA NEW DAWN

Rhif yr elusen: 1153154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £720.75k £724.77k £802.18k £628.39k £752.81k
Cyfanswm gwariant £664.52k £651.51k £730.95k £691.61k £765.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £215.00k £215.00k N/A £160.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £106.00k £88.00k £176.05k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £7.15k £720.05k £780.95k £602.35k £727.16k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £4.72k £21.24k £26.04k £25.65k
Incwm - Weithgareddau elusennol £706.52k £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £7.07k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £635.21k £562.63k £730.95k £691.61k £765.05k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £750 £900 £930 £962
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £29.31k £88.88k £0 £0 £0