WESTBOURNE HALL COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide welcoming,safe environment for the community, reflecting local needs and aspirations; contribute to health and well-being of all ages and abilities; develop premises and facilities;work co-operatively with local partners and affiliated groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wirral
Llywodraethu
- 21 Mai 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1064384 THE WESTBOURNE COMMUNITY CENTRE
- 17 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- WESTBOURNE HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Andrew Jones | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|
||||
Sandra Kim Aspinall | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Carol Ann Brookshaw | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Roger William Carter | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Philip Jackson | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Simon James EVANS | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
JENNIFER ANN MORLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
CYNTHIA ECCLES | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
DAVID RICHARD WADE | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.09k | £42.75k | £36.31k | £39.20k | £49.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.03k | £41.07k | £51.37k | £51.33k | £52.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.85k | £41.30k | £12.82k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 13 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 13 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/03/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF WEST KIRBY AND THE NEIGHBOURHOOD AND OTHER DISTRICTS THE TRUSTEES SHALL DEEM APPROPRIATE, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Westbourne Hall Community Centre
59 Westbourne Road
West Kirby
WIRRAL
CH48 4DQ
- Ffôn:
- 07749724502
- E-bost:
- westbournehall@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window