Ymddiriedolwyr WESTBOURNE HALL COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1151658

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Andrew Jones | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|
||||
Sandra Kim Aspinall | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Carol Ann Brookshaw | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Roger William Carter | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Philip Jackson | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Simon James EVANS | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
JENNIFER ANN MORLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
CYNTHIA ECCLES | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
DAVID RICHARD WADE | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.