THE BANBURY MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1153109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Banbury Museum is a purpose built museum, which displays historic collections relating to North Oxfordshire and beyond, and temporary exhibitions. The Museum engages a broad audience through an extensive programme of educational activities and also engages in historical research of both activities and collections. It offers professional museum advice to other museums and heritage projects.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham
  • Swydd Gaerloyw
  • Swydd Northampton
  • Swydd Rydychen
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Gorffennaf 2013: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rebecca Mileham Cadeirydd 21 November 2018
Dim ar gofnod
Rob Pattenden Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
Jonathan Mark Walton Ymddiriedolwr 29 March 2023
TOOLEY'S BOATYARD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Shaida Hussain Ymddiriedolwr 10 March 2021
Dim ar gofnod
Clare Adams Ymddiriedolwr 09 March 2020
The Warwickshire Music Education Trust
Derbyniwyd: Ar amser
Alastair Scott Ymddiriedolwr 08 November 2016
Dim ar gofnod
ALEXANDRA WILLIAMS Ymddiriedolwr 13 July 2015
Dim ar gofnod
Dr Helen Forde Ymddiriedolwr 20 November 2013
BANBURY HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
MARC FITCH FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ERNEST SPRATT Ymddiriedolwr 04 April 2013
TOOLEY'S BOATYARD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £598.80k £660.35k £616.50k £650.15k £649.99k
Cyfanswm gwariant £674.12k £518.36k £778.00k £657.68k £640.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £10.00k £10.00k £10.00k £10.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £359.10k £451.63k £389.61k £378.52k £392.66k
Incwm o roddion a chymynroddion £43.36k £1.33k £1.35k £79.25k £44.93k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £109.94k £46.41k £92.58k £122.99k £138.82k
Incwm - Weithgareddau elusennol £445.41k £612.54k £522.56k £447.54k £462.42k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £85 £61 £13 £377 £3.82k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £586.88k £477.84k £693.27k £548.29k £512.67k
Gwariant - Ar godi arian £87.24k £40.52k £84.73k £109.38k £127.41k
Gwariant - Llywodraethu £1.92k £1.37k £6.00k £6.07k £2.65k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £57.34k £50.62k £37.20k £30.66k £24.13k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £280.57k £380.65k £335.16k £282.94k £327.79k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£75.00k -£339.00k -£153.00k £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £239.47k £152.84k £188.44k £74.20k £94.62k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 30 Awst 2022 211 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 30 Awst 2022 211 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Awst 2022 576 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 24 Awst 2022 570 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Banbury Museum
Castle Quay
Spiceball Park Road
BANBURY
OX16 2PQ
Ffôn:
01295753781