GREEN SYNERGY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Green Synergy is a Lincoln based charity, which uses the positive medium of gardening to help people come together to socialise, learn and thrive. Our work is focused in Lincoln's most disadvantaged communities and with isolated and vulnerable groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £89,895 o 7 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
37 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 20 Medi 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Page | Cadeirydd | 24 April 2024 |
|
|
||||
Joshua Manvell | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||
Caroline Clarkson | Ymddiriedolwr | 27 September 2024 |
|
|
||||
Ethan Miller | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Ryan McCormick | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Susan Kernachan | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Catherine Helen Collier | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.79k | £210.68k | £742.84k | £325.84k | £386.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.50k | £148.09k | £215.63k | £313.68k | £329.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.07k | £1.97k | £58.35k | £89.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £64.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £678.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £213.14k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £2.49k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/02/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/08/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 JUL 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
1)TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES OF LINCOLN IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. 2)TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN LINCOLN BY:(A) THE PRESERVATION, CONSERVATION AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF RESOURCES;(B) THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES; (C) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION.SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS “DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS. 3)TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN LINCOLN BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY). 4)THE PROMOTION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH IN LINCOLN IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF OPPORTUNITIES TO ENGAGE IN THERAPEUTIC HORTICULTURE AND AGRICULTURE. 5)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN LINCOLN IN HORTICULTURE, AGRICULTURE AND CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT. 6)TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS IN LINCOLN WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. WHILE OUR PRIMARY TARGET AREA IS CITY OF LINCOLN WE WILL DELIVER THESE OBJECTIVES OUTSIDE OF THIS AREA WHERE AND WHEN REQUIRED.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49 Roman Pavement
LINCOLN
LN2 5RD
- Ffôn:
- 01522533077
- E-bost:
- info@greensynergy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window