ymddiriedolwyr READING ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 1152759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Linda Thomas | Cadeirydd | 23 September 2014 |
|
|
||||
Martin Forster | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Natalie Okwisa Olembo | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Martyn Boyd Cooper | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Rev Sonya Wratten | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
Sonja Sharpe | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|||||
Caroline Mary Wise | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
JULIE ANNE SPRATLEY | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
Charles Aubrey Hubbard | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|||||
JOHN WILSON CORNWELL FRTPI FRSA | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.