Hanes ariannol VIBRANCE
Rhif yr elusen: 1152186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (132 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.69m | £15.60m | £14.29m | £13.93m | £14.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.65m | £14.65m | £14.57m | £14.41m | £15.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.58m | £14.50m | £13.99m | £13.44m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £242.85k | £407.54k | £13.09m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £43.71k | £986.80k | £5.43k | £3.64k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £52.55k | £43.11k | £59.04k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.58m | £14.52m | £14.23m | £13.85m | £15.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.95k | £38.51k | £13.14k | £14.81k | £71.15k | |
|
Incwm - Arall | £44.38k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.51m | £14.54m | £14.47m | £14.29m | £15.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.72k | £117.03k | £105.79k | £111.49k | £106.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £175.65k | £185.48k | £230.82k | £89.59k | £207.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £5.85k | £5.71k | £2.50k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.