THE ATRIUM NORTH NORFOLK LTD

Rhif yr elusen: 1152501
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Running educational arts based programmes and projects for children and young people, families and the elderly . Mounting and promoting theatre and concerts , hosting visual arts exhibitions . Working with schools to extend their extra-curricular programmes. Regular cinema screenings of classics and new releases. Collaborating with local organisations in staging festivals and events .

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2017

Cyfanswm incwm: £37,736
Cyfanswm gwariant: £66,352

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
  • 08 Ebrill 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE ATRIUM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2014 31/03/2015 01/04/2016 30/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £96.13k £148.23k £90.49k £37.74k
Cyfanswm gwariant £79.40k £121.77k £95.86k £66.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £14.00k £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2017 06 Tachwedd 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2017 06 Tachwedd 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2016 12 Ionawr 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2016 21 Rhagfyr 2016 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 15 Ionawr 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 21 Rhagfyr 2015 Ar amser