CRAFT AID UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Craft Aid UK works in deprived communities in Uganda to alleviate poverty and suffering; and to build sustainable lives. We provide safety, education and care for vulnerable children and work within struggling communities to improve health, education and quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Uganda
Llywodraethu
- 09 Mai 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID PAUL BISHOP | Cadeirydd | 12 April 2013 |
|
|
||||
JEANNIE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|
||||
LARA ALICE HAMILTON BISHOP | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.55k | £9.50k | £13.05k | £34.19k | £14.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.51k | £10.89k | £12.16k | £26.69k | £20.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 05 Mawrth 2024 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 20 Mehefin 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 17 Chwefror 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 03/04/2013 AS AMENDED BY DEED DATED 24/04/2013
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND ADVANCEMENT OF EDUCATION IN KAMENGO FFUNVU, MPIGI DISTRICT, UGANDA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY AND ADVANCE EDUCATION. (2) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG PEOPLE RESIDING PERMANENTLY OR TEMPORARILY IN KAMENGO FFUNVU, MPIGI DISTRICT, UGANDA. (3) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF KAMENGO FFUNVU, MPIGI DISTRICT, UGANDA AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
116 Nelson Road
LONDON
E4 9AS
- Ffôn:
- 07971796742
- E-bost:
- mail@craftaiduk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window