OFF THE RECORD (TWICKENHAM)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Off The Record Twickenham (OTR) provides counselling, supported information and sexual health services to young people aged 11 to 24 who live, work, or study in the borough of Richmond upon Thames.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £29,520 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 20 Mai 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Wendy Mooney | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Phil Woodford | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Deborah Fearn | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Laura Stewart | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Claire Haynes | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Claire Holt | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rajesh Bakrania | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Charlotte West | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Christopher Whistler | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Peter Lewis Jenkins | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Sarah Rebecca McCarthy | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £197.16k | £288.24k | £234.49k | £276.58k | £212.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £204.89k | £199.85k | £256.87k | £286.48k | £315.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.00k | £29.00k | £29.00k | £116.00k | £29.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 MAR 2013 as amended on 14 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
(1)THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS OF YOUNG PERSONS (BEING PERSONS UNDER THE AGE OF 25) IN THE UNITED KINGDOM, PARTICULARLY THE LONDON BOROUGH OF RICHMOND UPON THAMES. (2)THE RELIEF AND PREVENTION OF SUFFERING CAUSED BY MENTAL OR PHYSICAL ILL HEALTH OR BY SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES AMONG YOUNG PEOPLE BY ESTABLISHING, MAINTAINING AND DEVELOPING A COUNSELLING SERVICE FOR THE GIVING OF INDIVIDUAL OR GROUP COUNSELLING, AND PRACTICAL ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 CHURCH STREET
TWICKENHAM
TW1 3NJ
- Ffôn:
- 02087441644
- E-bost:
- info@otrtwickenham.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window