ymddiriedolwyr OPERAUPCLOSE LTD
Rhif yr elusen: 1153307
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gweneth Ann Rand | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|||||
Clare Williams | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Carolyn Ward | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
John Andrews | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Matthew Lyons | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
John Ward | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|
||||
CHARITH JEEVAKA LESLIE CABRAAL | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
Joe McFadden | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Amanda Helen Ariss OBE | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.