ymddiriedolwyr WELLOW GROUP RIDING FOR THE DISABLED
Rhif yr elusen: 1152796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLOTTE ISABELLA OBOLENSKY | Cadeirydd | 05 June 2013 |
|
|||||
Robert Charles Rusbridger | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Venetia Anne Allen | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Jane Susan Walker | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Samantha Chant | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Audrey Rheinberg | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
Sophy Bayntun-Coward | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
LISA REBECCA ELAINE ADLAM | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.